Anna Senften-Gioielli
domicilié à Kirchberg, de Adelboden Mandats actifs: Talent Factory GmbH Connecté à: Daniel Senften Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anna Senften-Gioielli" à jour.Vous suivez maintenant "Anna Senften-Gioielli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anna Senften-Gioielli" à jour.Vous suivez maintenant "Anna Senften-Gioielli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anna Senften-Gioielli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anna Senften-Gioielli
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Anna Senften-Gioielli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anna Senften-Gioielli
Numéro de publication: HR02-1005522817, Registre du commerce Berne, (36)
TIE International BE AG, in Stettlen, CHE-329.022.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2021, Publ. 1005354170). Bei der Kapitalherabsetzung vom 12.07.2022 werden 142'857 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.07.2022 142'857 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senften-Gioielli, Anna, von Adelboden, in Kirchberg BE, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Senften, Daniel, von Adelboden, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mihm, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Düdingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004729145, Registre du commerce Berne, (36)
Talent Factory AG, in Kirchberg (BE), CHE-329.022.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2018, Publ. 1004479182).
Statutenänderung:
26.09.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 142'857.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 142'857.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
142'857 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senften-Gioielli, Anna, von Adelboden, in Kirchberg BE, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Senften, Daniel, von Adelboden, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004479182, Registre du commerce Berne, (36)
Talent Factory AG (Talent Factory SA) (Talent Factory Ltd), in Kirchberg (BE), CHE-329.022.604, Hofstattweg 6, 3422 Kirchberg BE, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.10.2018.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Senften-Gioielli, Anna, von Adelboden, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.