Walter Seeholzer
domicilié à Bern, de Feusisberg Mandats actifs: LOTUS-WS GmbH in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Seeholzer" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Seeholzer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Seeholzer" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Seeholzer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Seeholzer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Seeholzer
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Personnes privées avec le nom Walter Seeholzer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Seeholzer
Numéro de publication: HR02-1005776172, Registre du commerce Berne, (36)
LOTUS-WS GmbH, in Bern, CHE-271.822.910, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100332).
Firma neu:
LOTUS-WS GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeholzer, Walter, von Feusisberg, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005100332, Registre du commerce Berne, (36)
LOTUS-WS GmbH, in Bern, CHE-271.822.910, c/o Walter Seeholzer, Chutzenstrasse 21, 3007 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Sport, insbesondere die Beratung und das Erteilen von Unterricht in Taiji sowie die Durchführung von Gesundheits-Analysen. Sie bezweckt zudem die Entwicklung, Herstellung den Vertrieb von Gesundheitsprodukten sowie die Beratung im Bereich der Unternehmensführung und -entwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 28.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Seeholzer, Walter, von Feusisberg, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3824237, Registre du commerce Berne, (36)
Cizen Inc. sports & health, in Bern, CHE-107.439.001, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3810979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seeholzer, Walter, von Feusisberg, in Bolligen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Seeholzer, Helene, von Feusisberg, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treuhand- und Beratungsbüro Hans-Peter Schwab (CHE-108.050.373), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marquardt, Olivier, von Lyss, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Marquardt, Ratna Lestari, von Lyss, in Gerlafingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Finance Advisory Xperts GmbH (CHE-335.441.079), in Cham, Revisionsstelle.