Stefan Claude Schwarz
domicilié à Oberwil, de Obersaxen Mundaun Mandats actifs: Gesellschaft zur Beratung von Führungskräften in schwierigen Phasen, Verein Eulerstrooss Nüün et plus Connecté à: André Zuber, Luzia Zuber-Burkhardt, Werner Baumann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Claude Schwarz" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Claude Schwarz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Claude Schwarz" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Claude Schwarz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefan Claude Schwarz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefan Claude Schwarz
Associations et fédérations
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autre services dans l'éducation
Associations et fédérations
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autre services dans l'éducation
Personnes privées avec le nom Stefan Claude Schwarz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefan Claude Schwarz
Numéro de publication: 2557187, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Verein WurzelFlügel, in Basel, CHE-282.848.316, c/o Institut für sinnzentrierte Führung GmbH, Stefan Schwarz, Eulerstr. 9, 4051 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
17.08.2015, 26.10.2015.
Zweck:
Der Verein betreibt auf der Basis christlicher Überzeugungen und Werte in Zusammenarbeit mit Behörden und Schulen Tagesstrukturangebote für Kinder und Jugendliche. Schulergänzende Tagesstrukturangebote beinhalten Betreuung, Förderung, Verpflegung und Hausaufgabenbetreuung innerhalb eines mit der Schule (und/oder Kindergarten) ausgehandelten Zeitrahmens in der Regel von Montag bis Freitag ausserhalb der Unterrichtszeiten. Je nach Bedarf können auch nur einzelne Teile wie z.B. der Mittagstisch für eine Schule/Kindergarten angeboten werden.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Vermögenserträge, Beiträge der Auftraggeber/innen, Eigenleistungen sowie Zuwendungen aller Art (Anschubfinanzierungen, Schenkungen, Legate, usw.).
Eingetragene Personen:
Plattner, Jürg, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Stefan, von Obersaxen, in Oberwil BL, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramstein, Christoph, von Muttenz, in Lausen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Walter, von Murgenthal, in Dornach, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1195785, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Gesellschaft zur Beratung von Führungskräften in schwierigen Phasen, in Riehen, CH-270.6.000.127-8, Verein (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2007, S. 6, Publ. 3980488).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber-Burkhardt, Luzia, von Binningen, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, André, von Binningen, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Werner, von Attelwil, in Zeiningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Stefan, von Obersaxen, in Oberwil BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1001699, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, publizierten TR-Eintrags Nr. 3765 vom 01.07.2013Verein Eulerstrooss Nüün, in Basel, CH-270.6.000.243-6, Verein (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 959067).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brigitte, Gysin, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Schwarz, Stefan, genannt Steve, von Obersaxen, in Oberwil BL, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Vorstandes mit Einzelunterschrift]. .