Dr. Jan-Frederic Schulz
domicilié à Dübendorf, de Allemagne Mandats actifs: J.F. Schulz & Company AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Jan-Frederic Schulz" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Jan-Frederic Schulz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Jan-Frederic Schulz" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Jan-Frederic Schulz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jan-Frederic Schulz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jan-Frederic Schulz
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Jan-Frederic Schulz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jan-Frederic Schulz
Numéro de publication: HR02-1006026110, Registre du commerce Zurich, (20)
Nexus AG, in Winterthur, CHE-100.882.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Dr. Jan-Frederic, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005064894, Registre du commerce Zurich, (20)
NVGroup GmbH, in Kloten, CHE-329.579.137, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4022637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Jan-Frederic, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Numéro de publication: HR02-1004704766, Registre du commerce Zurich, (20)
J.F. Schulz & Company AG, in Zürich, CHE-243.898.339, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, S.0, Publ. 3297955).
Statutenänderung:
20.08.2019.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
c/o Jan-Frederic Schulz, Am Stadtrand 56, 8600 Dübendorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Jan-Frederic, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].