Daniel Alfred Schürch
domicilié à St. Gallen, de Heimiswil Mandats actifs: Agra Plantinvest AG in Liquidation, AGRARA International GmbH in Liquidation et plus Connecté à: Michaella Guez-Barasch, Michaella Guez-Barasch Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Alfred Schürch" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Alfred Schürch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Alfred Schürch" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Alfred Schürch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Alfred Schürch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Alfred Schürch
Exploitation des autres institutions financières
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des autres institutions financières
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Daniel Alfred Schürch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Alfred Schürch
Numéro de publication: HR02-1005897742, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Agra Plantinvest AG, in Herisau, CHE-100.674.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005036015).
Firma neu:
Agra Plantinvest AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truniger, Franz, von Kirchberg (SG), in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Daniel, von Heimiswil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005626067, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
AGRARA International GmbH, in Herisau, CHE-104.707.464, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2014, S.0, Publ. 1270533).
Firma neu:
AGRARA International GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guez-Barasch, Michaella, von Herisau, in Herisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit Einzelunterschrift];
Schürch, Daniel, von Heimiswil, in St. Gallen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005142694, Registre du commerce Tessin, (501)
LuMi International SA, finora in Herisau, CHE-436.605.651, società anonima (Nr. FUSC 249 del 24.12.2018, Pubbl. 1004529440).
Statuti modificati:
29.03.2021.
Nuove traduzioni della ditta:
[Le traduzioni saranno radiate dal Registro di commercio].
Nuova sede:
Lugano.
Nuovo recapito:
Riva Antonio Caccia 1B, 6900 Lugano.
Nuovo scopo:
Il commercio internazionale e la lavorazione di frutta, succhi di frutta e altre materie prime alimentari e materie prime per l'industria alimentare, nonché il finanziamento, la mediazione o la consulenza in tali transazioni commerciali. La società può agire in qualità di agente e commissionario. La società può partecipare ad altre società e imprese in Svizzera e all'estero. La società può acquistare, gestire e vendere immobili in Svizzera e all'estero, istituire succursali e svolgere tutte le altre attività che favoriscono l'ulteriore sviluppo della società.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUCT e FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.
Nuova limitazione della trasferibilità:
[La restrizione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata (art. 685a cpv. 3 CO).]. Secondo dichiarazione del 19.12.2018 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [finora: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. [radiati: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Schürch, Daniel, da Heimiswil, in St. Gallen, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Gonnelli, Luca, cittadino italiano, in Bellinzona, amministratore unico, con firma individuale [finora: in San Giuliano Terme (IT), presidente, con firma individuale].