Lilian Schönauer König
domicilié à Burgdorf, de Kirchberg (BE) et Deisswil bei Münchenbuchsee Mandats actifs: Frienisberg - üses Dorf Genossenschaft, werkidee architekten gmbh et plus Connecté à: Claudia Hänni, Milena Aleksandrova Kienast-Dobreva, Renate Hübscher Lauber et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lilian Schönauer König" à jour.Vous suivez maintenant "Lilian Schönauer König".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lilian Schönauer König" à jour.Vous suivez maintenant "Lilian Schönauer König".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lilian Schönauer König
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lilian Schönauer König
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Lilian Schönauer König
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lilian Schönauer König
Numéro de publication: HR02-1006082774, Registre du commerce Berne, (36)
Urs Willen Beratung und Baurealisation GmbH, in Burgdorf, CHE-418.096.071, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253220).
Firma neu:
Urs Willen Beratung und Baurealisation GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willen-Ruchti, Sonja Veronika, von Adelboden und Rapperswil BE, in Burgdorf, Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Schönauer, Lilian, von Kirchberg BE, in Burgdorf, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willen, Urs, von Adelboden, in Burgdorf, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2215451, Registre du commerce Berne, (36)
Wohn- und Pflegeheim Frienisberg Genossenschaft, in Seedorf BE, CHE-107.827.573, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2014, Publ. 1642951).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger, Fritz, von Langnau im Emmental, in Eriswil, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haldimann, Franz Dr., von Signau, in Burgdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimberg, Hans Peter, von Radelfingen, in Lobsigen (Seedorf BE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Salzmann, Werner, von Eggiwil, in Mülchi (Fraubrunnen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönauer, Lilian, von Kirchberg BE, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1590805, Registre du commerce Berne, (36)
werkidee architekten gmbh, in Burgdorf, CHE-444.088.953, Hohengasse 43, 3400 Burgdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Anlagen erwerben, betreiben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 23.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sägesser, Heinz, von Bannwil, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schönauer, Lilian, von Kirchberg BE, in Burgdorf, mit Einzelprokura.