Dr. Christian Schöbi
domicilié à Lüchingen, de Berneck Mandats actifs: Stiftung für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter Connecté à: Dieter Freiburghaus, Caroline Kühnlein, Paolo Emilio Bordoli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Christian Schöbi" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Christian Schöbi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Christian Schöbi" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Christian Schöbi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Schöbi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Schöbi
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Christian Schöbi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Schöbi
Numéro de publication: 6208840, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisenbank Oberes Rheintal Genossenschaft, in Altstätten, CH-320.5.002.743-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S. 12, Publ. 4523956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger, Wilfried, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dellai, Vinzenz, von Eichberg, in Eichberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchel, Meinrad, von Rüthi SG, in Rüthi SG, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stieger, Peter, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forster, Bettina, von Bronschhofen, Birwinken und Altstätten, in Altstätten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Trudi, von Diepoldsau und Altstätten, in Altstätten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöbi, Dr. Christian, von Berneck, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Stefan, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zünd, Louis Josef, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3385668, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisenbank Oberes Rheintal, bisher in Rüthi SG, CH-320.5.002.743-0, Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2004, S. 11, Publ. 2414272).
Statutenänderung:
18.03.2006.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Genossenschaft Raiffeisenbank Lüchingen-Altstätten, in Lüchingen (Altstätten) (CH-320.5.002.685-6), gemäss Fusionsvertrag vom 16./25.01.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 156'997'720.26 und Fremdkapital von CHF 150'454'998.85 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten 8'188 Anteile zu CHF 500.--.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Rorschacherstrasse 82, 9450 Lüchingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth-Hasler, Yvonne, von Altstätten und Buchholterberg, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Bettina, von Bronschhofen, Birwinken und Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Trudi, von Diepoldsau und Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöbi, Dr. Christian, von Berneck, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ughini, Silvio, von Cazis, in Altstätten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Peter, von Oberriet SG, in Lüchingen (Altstätten), Bankleiter-Stellvertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Monika, von Marbach SG, in Rüthi SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Geisser, Manuel, von Altstätten, in Rüthi SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nüesch, Marcel, von Balgach, in Rebstein, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 774270, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisenbank Lüchingen-Altstätten, in Altstätten, Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2000, S. 5049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Niklaus, von Altstätten SG, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meile, Peter, von Mosnang, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pichler, Edith, von Schaffhausen, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thür, Erwin, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster-Stadler, Bettina, von Bronschhofen, Birrwinken und Altstätten, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hutter, Trudi, von Diepoldsau, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schöbi, Dr. Christian, von Berneck, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ughini, Silvio, von Cazis, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.