Alexander Hermann Schmuki
domicilié à Savosa, de Eschenbach (SG) Mandats actifs: ANUBIA SA in liquidazione Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexander Hermann Schmuki" à jour.Vous suivez maintenant "Alexander Hermann Schmuki".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexander Hermann Schmuki" à jour.Vous suivez maintenant "Alexander Hermann Schmuki".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alexander Hermann Schmuki
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alexander Hermann Schmuki
Commerce avec machines
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Alexander Hermann Schmuki
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alexander Hermann Schmuki
Numéro de publication: 3989253, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
AURELIA Holding AG, in St. Gallen, CHE-115.933.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843637).
Domizil neu:
c/o Advokaturbüro Louis Fiabane, Scheffelstrasse 2, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmuki, Alexander, von Eschenbach SG, in Lugano, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiabane, Louis, von Zürich, in St. Gallen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3794889, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
RSF Investment AG, in St. Gallen, CHE-343.648.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, Publ. 3247989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmuki, Alexander, von Eschenbach SG, in Lugano, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plümer, Sven Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Erlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3476529, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
ARBECOM AG, in St. Gallen, CHE-110.043.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2013, Publ. 1010623).
Firma neu:
ARBECOM AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.03.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmuki, Alexander, von Eschenbach SG, in Lugano, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plümer, Sven Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Erlen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift.