Kurt Robert Schmid
domicilié à Zürich, de Affeltrangen Mandats actifs: MFKey GmbH, KESURA AG Connecté à: Stephan André Flisch, Markus Kappeler, Markus Farner et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Robert Schmid" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Robert Schmid".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Robert Schmid" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Robert Schmid".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kurt Robert Schmid
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kurt Robert Schmid
Commerce de biens de consommation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce de biens de consommation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Kurt Robert Schmid
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kurt Robert Schmid
Numéro de publication: 2551707, Registre du commerce Zurich, (20)
Baby's Heart-Stiftung, in Zürich, CHE-115.688.983, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 990963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Orlando, Sandro, von Starrkirch-Wil, in Agno, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revistudio SA (CH-514.3.002.551-5), in Lugano, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Kurt, von Affeltrangen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Prof. Dr. Paul Robert, von Bürglen TG, in Feusisberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revit Treuhand AG (CHE-107.600.897), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2485023, Registre du commerce Zurich, (20)
MFKey GmbH, in Zürich, CHE-445.680.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2015, Publ. 2443925).
Statutenänderung:
11.11.2015.
Stammkapital neu:
CHF 25'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Kurt Robert, von Affeltrangen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1747857, Registre du commerce Zurich, (20)
KESURA Immobilien AG, in Zürich, CHE-302.427.888, Eichstrasse 2, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.09.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Erstellung, die Renovation, die Zweckänderung, die Finanzierung, den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Liegenschaften aller Art sowie die Erbringung von immobilienbezogenen Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft übernimmt die Position des Bauherren direkt oder treuhänderisch und sie kann sich beim Bauen als Unternehmer, Subunternehmer, General- oder Totalunternehmer betätigen Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schmid, Kurt Robert, von Affeltrangen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ullmann, Emanuel Pierre Vincent, von Warth-Weiningen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.