Klaus Erhard Schewe
domicilié à Zumikon, de Zumikon Mandats actifs: EUROPEAN POWER NETWORK Klaus E. Schewe Connecté à: Sonja Schewe Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Klaus Erhard Schewe" à jour.Vous suivez maintenant "Klaus Erhard Schewe".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Klaus Erhard Schewe" à jour.Vous suivez maintenant "Klaus Erhard Schewe".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Klaus Erhard Schewe
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Klaus Erhard Schewe
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Klaus Erhard Schewe
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Klaus Erhard Schewe
Numéro de publication: 1900989, Registre du commerce Zurich, (20)
EUROPEAN POWER Klaus E. Schewe, bisher in Freienbach, CHE-110.206.070, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2013, Publ. 1080135).
Firma neu:
EUROPEAN POWER NETWORK Klaus E. Schewe.
Sitz neu:
Zumikon.
Domizil neu:
Mosacher 3, 8126 Zumikon.
Zweck neu:
Beratung und Durchführung von Tagungen im Energiebereich kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und solche finanzieren. Anbieten von Dienstleistungen und Erfahrungsaustausch via Internet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schewe, Sonja, von Zumikon, in Zumikon, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige];
Schewe, Klaus Erhard, von Zumikon, in Zumikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numéro de publication: 1080133, Registre du commerce Schwyz, (130)
AGORA Industrial Service GmbH, in Freienbach, CH-130.0.008.296-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2013, Publ. 995143).
Statutenänderung:
11.09.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die weltweite Beratung, Umsetzung und Betreuung von Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteflotten und - systemen sowie die Beratung von Unternehmen in der Mateialwirtschaft und im Einkauf. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit Ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen und Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist, finanzieren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schewe, Klaus Erhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ROK Holding AG (CH-130.3.019.840-9), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 25'000.00;
Kreienbühl, Reto, von Kriens und Menznau, in Greifensee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 995143, Registre du commerce Schwyz, (130)
AGORA Industrial Service GmbH, in Freienbach, CH-130.0.008.296-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2008, S. 12, Publ. 4440780).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schewe, Klaus Erhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Voser, Marc, von Neuenhof, in Widen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.