Daniel Savioz
domicilié à Saxon, de Saxon Mandats actifs: Daniel Savioz Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Savioz" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Savioz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Savioz" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Savioz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Savioz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Savioz
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Personnes privées avec le nom Daniel Savioz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Savioz
Numéro de publication: HR02-1006039608, Registre du commerce Valais, (626)
Sogestion SA, à Lens, CHE-102.711.383, société anonyme (No. FOSC 87 du 06.05.2021, Publ. 1005172312).
Nouvelle raison sociale:
Sogestion SA en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Crans-Montana, Rue du Pas de l'Ours 5, 3963 Crans VS. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 08.05.2024.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bagnoud, Charles André, de Crans-Montana, à Chippis, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Savioz, Daniel, de Anniviers, à Crans-Montana, liquidateur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005926661, Registre du commerce Valais, (626)
INVESTSOFT SA en liquidation, à Lens, CHE-108.731.757, société anonyme (No. FOSC 113 du 15.06.2021, Publ. 1005218065).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Emery, Daniel, de Lens, à Sion, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Savioz, Daniel, de Anniviers, à Crans-Montana, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005924075, Registre du commerce Valais, (626)
Kokatu SA, à Lens, CHE-102.104.272, société anonyme (No. FOSC 117 du 20.06.2023, Publ. 1005773373).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gillioz, Laurent, de Saint-Léonard, à Crans-Montana, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Savioz, Daniel, de Anniviers, à Crans-Montana, administrateur unique, avec signature individuelle.