Julien Rouvinez
domicilié à Venthône, de Anniviers Mandats actifs: Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA, Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA, succursale de Sion et plus Connecté à: Vincent Sébastien Jäggi, Nicolas Pierre Alexandre Gillard, Frédéric Rochat et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Julien Rouvinez" à jour.Vous suivez maintenant "Julien Rouvinez".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Julien Rouvinez" à jour.Vous suivez maintenant "Julien Rouvinez".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Julien Rouvinez
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Julien Rouvinez
Office de notaire et avocat
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des sociétés de participation
Transport aérien de personnes et marchandises
Commerce de produits alimentaires
Viticulture
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations religieuses, politiques ou laïques
Office de notaire et avocat
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des sociétés de participation
Transport aérien de personnes et marchandises
Commerce de produits alimentaires
Viticulture
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Julien Rouvinez
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Julien Rouvinez
Numéro de publication: HR02-1005298555, Registre du commerce Valais, (626)
Shisha Assets SA, à Sion, CHE-114.281.219, société anonyme (No. FOSC 105 du 03.06.2021, Publ. 1005205998).
Nouvelle raison sociale:
Shisha Assets SA en liquidation.
Autres adresses:
c/o Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA, Rue du Scex 4, 1950 Sion (adresse de liquidation). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 30.08.2021.
Inscription ou modification de personne(s):
Me Rouvinez, Julien, de Anniviers, à Noble-Contrée, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005298548, Registre du commerce Valais, (626)
db Consultants SA, à Sion, CHE-319.179.109, société anonyme (No. FOSC 105 du 03.06.2021, Publ. 1005205990).
Nouvelle raison sociale:
db Consultants SA en liquidation.
Autres adresses:
c/o Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA, Rue du Scex 4, 1950 Sion (adresse de liquidation). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 30.08.2021.
Inscription ou modification de personne(s):
Me Rouvinez, Julien, de Anniviers, à Noble-Contrée, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR01-1004870540, Registre du commerce Valais, (626)
Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA, succursale de Sion, à Sion, CHE-313.236.364, Rue du Scex 4, 1951 Sion, succursale suisse (Nouvelle inscription).
Numéro d'identification du siège principal:
CHE-252.062.966.
Raison de commerce du siège principal:
Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA (Kellerhals Carrard Lausanne/Sion AG) (Kellerhals Carrard Lausanne/Sion Ltd).
Nature juridique du siège principal:
Société anonyme.
Siège principal:
Lausanne.
Personne(s) inscrite(s):
Rouvinez, Julien, de Anniviers, à Venthône, directeur, avec signature individuelle limitée à la succursale.