Franziska Rothenbühler
domicilié à Bern, de Lauperswil Mandats actifs: Welding GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franziska Rothenbühler" à jour.Vous suivez maintenant "Franziska Rothenbühler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franziska Rothenbühler" à jour.Vous suivez maintenant "Franziska Rothenbühler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Franziska Rothenbühler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Franziska Rothenbühler
Serrurerie, forge et atelier
Serrurerie, forge et atelier
Personnes privées avec le nom Franziska Rothenbühler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Franziska Rothenbühler
Numéro de publication: HR01-1005792063, Registre du commerce Berne, (36)
Welding GmbH, in Bern, CHE-253.878.976, Felsenaustrasse 17, 3004 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Supervision, Expertise, Unterhalt und Ausführung von Metallarbeiten aller Art. Insbesondere Schweissarbeiten. Import, Export und Handel mit optoelektronischen Geräten unterschiedlicher Branchen, Metallwaren und Maschinen aller Art. Gebäudeunterhalt, Hauswartungsdienste und Bewirtschaftung von Immobilien und Grundeigentum, ebenso Handel mit derselben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rothenbühler, Franziska, von Lauperswil, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1174733, Registre du commerce Berne, (36)
TENNISHALLE BURGDORF AG, in Burgdorf, CH-053.3.005.723-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010, S. 7, Publ. 5663732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Hans-Peter, von Signau, in Büren zum Hof, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Ernst, von Wyssachen, in Lützelflüh, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rothenbühler, Franziska, von Lauperswil, in Lützelflüh, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hässig, Daniel, von Nesslau, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sollberger, Daniel, von Willadingen, in Oberburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5663732, Registre du commerce Berne, (36)
TENNISHALLE BURGDORF AG, in Burgdorf, CH-053.3.005.723-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2010, S. 5, Publ. 5426426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Willi, von Hasle bei Burgdorf, in Oberburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Daniel, von Langnau im Emmental, in Lauperswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rothenbühler, Franziska, von Lauperswil, in Lützelflüh, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.