Heinz Bruno Rothacher
domicilié à Rüschlikon, de Zürich et Blumenstein Mandats actifs: Complementa AG Connecté à: Markus Wirth, Andreas Heinz Bruno Rothacher, Michael Kurer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Bruno Rothacher" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Bruno Rothacher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Bruno Rothacher" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Bruno Rothacher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heinz Bruno Rothacher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heinz Bruno Rothacher
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Heinz Bruno Rothacher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heinz Bruno Rothacher
Numéro de publication: 3515961, Registre du commerce Lucerne, (100)
Allocare AG, in Altishofen, CHE-106.846.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambrosius, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elabboud, Ali, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cobham (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blecher, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ober-Ramstadt (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoff, Thomas genannt Tom, amerikanischer Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niklaus, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Nauheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothacher, Heinz Bruno, von Zürich und Blumenstein, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitenbach, Marc, von Bergdietikon, in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Charrière, René, von Val-de-Charmey, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamm, Jakob, von Sursee, in Altishofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mast, Horst-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Meier, Doris, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wey, René, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-295.361.041), in Sursee, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6401068, Registre du commerce Zurich, (20)
BlackRock Asset Management Schweiz AG, in Zürich, CH-660.1.317.005-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, S. 0, Publ. 6249276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothacher, Heinz Bruno, von Blumenstein, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Martin, von Glattfelden, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5387372, Registre du commerce Zurich, (20)
Barclays Global Investors (Schweiz) AG, in Zürich, CH-660.1.317.005-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 20, Publ. 5263872).
Statutenänderung:
01.12.2009.
Firma neu:
BlackRock Asset Management Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(BlackRock Asset Management Switzerland Limited) (BlackRock Asset Management Suisse SA) (BlackRock Asset Management Svizzera SA).
Domizil neu:
Claridenstrasse 25, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sednaoui, Philippe, brasilianischer Staatsangehöriger, in Genf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothacher, Heinz Bruno, von Blumenstein, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.