Yves Rapin
domicilié à Corseaux, de Payerne Mandats actifs: Immogestion SA, Logice Sàrl Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yves Rapin" à jour.Vous suivez maintenant "Yves Rapin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yves Rapin" à jour.Vous suivez maintenant "Yves Rapin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Yves Rapin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Yves Rapin
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services pour les banques et instituts de crédit
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services pour les banques et instituts de crédit
Personnes privées avec le nom Yves Rapin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Yves Rapin
Numéro de publication: 1183087, Registre du commerce Zurich, (20)
Tamedia AG, in Zürich, CH-020.3.925.711-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2013, Publ. 1064265).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der PPN Schweiz AG, in Zürich (CH-020.3.037.549-3), gemäss Fusionsvertrag vom 10.10.2013 und Bilanz per 30.06.2013. Aktiven von CHF 681'540.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'155'507.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knabenhans, Roger, von Wädenswil, in Brütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rapin, Yves, von Corcelles-près-Payerne, in Lutry, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koellmann, Andrea, von Kilchberg ZH, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vrancken, Ria, von Frauenfeld, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6859474, Registre du commerce Zurich, (20)
Tamedia AG, in Zürich, CH-020.3.925.711-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, Publ. 6758380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Decurtins, Daniela, von Trun, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Graffenried-Spycher, Karl genannt Charles, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Christoph, von Rüeggisberg, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rapin, Yves, von Corcelles-près-Payerne, in Lutry, mit Kollektivunterschrift zu zweien.