Markus Rahm
domicilié à Wünnewil, de Bern Mandats actifs: kundenwebspace gmbh, radical.design rahm & co. Connecté à: Jarmila Häring, Jarmila Häring Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Rahm" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Rahm".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Rahm" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Rahm".
|
|
Markus Rahm
domicilié à Münchenstein, de Hallau, Bern et La Neuveville Mandats actifs: InfoNexT GmbH Connecté à: Yvonne Rahm Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Rahm" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Rahm".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Rahm" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Rahm".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Rahm
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Rahm
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Markus Rahm
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Rahm
Numéro de publication: 2713171, Registre du commerce Argovie, (400)
MarabauArt GmbH, in Ennetbaden, CHE-110.128.524, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2012, Publ. 6696016).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rahm, Markus, von Hallau, in Niederrohrdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Irene, von Nürensdorf, in Ennetbaden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Isler, Christoph, von Kloten und Nürensdorf, in Ennetbaden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Alexandra, von Künten, in Niederwil (AG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2142129, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
InfoNexT GmbH, in Münchenstein, CHE-113.724.036, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2007, S. 4, Publ. 4023618). Gemäss Erklärung vom 21.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rahm, Yvonne, von Bern, Hallau und La Neuveville, in Münchenstein, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:von Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Rahm, Markus, von Bern, Hallau und La Neuveville, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:von Bern].
Numéro de publication: 6696016, Registre du commerce Argovie, (400)
Isler BauRecht GmbH Beratung und Vertragsmanagement, bisher in Zürich, CH-400.4.024.410-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 45, Publ. 4795318).
Gründungsstatuten:
28.11.2008.
Statutenänderung:
10.05.2012.
Firma neu:
MarabauArt GmbH.
Sitz neu:
Ennetbaden.
Domizil neu:
Geissbergstrasse 33, 5408 Ennetbaden.
Zweck neu:
Ausführung von Umbauten, Hoch- und Tiefbauarbeiten und Bauleitungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler, Christoph, von Kloten und Nürensdorf, in Ennetbaden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Rahm, Markus, von Hallau, in Niederrohrdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.