Jean-Pierre Raemy
domicilié à Péry, de Plaffeien Mandats actifs: JPR-Mécanique Raemy Jean-Pierre Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean-Pierre Raemy" à jour.Vous suivez maintenant "Jean-Pierre Raemy".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean-Pierre Raemy" à jour.Vous suivez maintenant "Jean-Pierre Raemy".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jean-Pierre Raemy
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jean-Pierre Raemy
Serrurerie, forge et atelier
Serrurerie, forge et atelier
Personnes privées avec le nom Jean-Pierre Raemy
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jean-Pierre Raemy
Numéro de publication: HR02-1004863303, Registre du commerce Valais, (626)
ASPI Association Sédunoise des Professionnels de l'Immobilier, à Sion, CHE-104.358.116, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, p.0, Publ. 6553428).
Nouvelle adresse:
Rue du Sanetsch 11, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Raemy, Jean-Pierre, de Fribourg, à Grimisuat, président, avec signature collective à deux avec la secrétaire-caissière;
Roduit, Bernard, de Leytron, à Grimisuat, vice-président, avec signature collective à deux avec la secrétaire-caissière;
Schoeni, Nicole, de Langnau, à Sierre, caissière, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Zellweger, Max Jakob, de Au (SG), à Sion, membre et caissier, avec signature collective à deux;
Verdegaal, Sabrina, de La Tour-de-Peilz, à Sierre, présidente du comité, avec signature collective à deux;
Allegro Schwery, Evelyne Michèle, de Grône, à Sion, vice-présidente du comité, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004559253, Registre du commerce Valais, (626)
Tsalan SA, à Grimisuat, CHE-103.148.177, société anonyme (No. FOSC 182 du 20.09.2011, Publ. 6342016).
Nouvelle raison sociale:
Tsalan SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 25.01.2019.
Inscription ou modification de personne(s):
Raemy, Jean-Pierre, de Fribourg, à Grimisuat, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle].
Numéro de publication: 1935931, Registre du commerce Berne, (36)
JPR-Mécanique Raemy Jean-Pierre, à Péry-La Heutte, CHE-372.002.991, Rue Monnet 18, 2603 Péry, entreprise individuelle (nouvelle inscription).
Objet de l'entreprise:
Démarchage de clients et sous-traitant pour usinage mécanique.
Personne(s) inscrite(s):
Raemy, Jean-Pierre, de Plaffeien, à Péry (Péry-La Heutte), titulaire, avec signature individuelle.