Franca Ponti Triacca
domicilié à Pontresina, de Lugano et Brusio Mandats actifs: Fondazione Casa Avanzini, T & P Shop GmbH Connecté à: Gianni Natale Nava, Fides P. Baldesberger, Paolo Colin et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franca Ponti Triacca" à jour.Vous suivez maintenant "Franca Ponti Triacca".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franca Ponti Triacca" à jour.Vous suivez maintenant "Franca Ponti Triacca".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Franca Ponti Triacca
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Franca Ponti Triacca
Associations religieuses, politiques ou laïques
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Associations religieuses, politiques ou laïques
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Personnes privées avec le nom Franca Ponti Triacca
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Franca Ponti Triacca
Numéro de publication: HR02-1004901884, Registre du commerce Grisons, (350)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, publizierten TR-Eintrag Nr. 2'503 vom 20.05.2020 T & P Shop GmbH, in Pontresina, CHE-109.459.724, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896990).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Triacca, Enrico, von Brusio, in Pontresina, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 75'000.00 [nicht: in Loulé (PT)];
Ponti Triacca, Franca, von Lugano, in Pontresina, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 75'000.00 [nicht: von Breganzona, in Loulé (PT)].
Numéro de publication: 3054335, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione Casa Avanzini, in Curio, CHE-180.784.024, Fondazione Casa Avanzini, 6986 Curio, fondazione (nuova iscrizione).
Data dell'atto costitutivo:
07.09.2016.
Scopo:
Lo sviluppo dei settori agro- alimentare, artigianale, dell'arte e dello spettacolo popolare nel comprensorio del Malcantone, segnatamente attraverso l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni legate ai citati settori all'interno di Casa Avanzini.
Persone iscritte:
Colin, Paolo, da Lenzburg, in Curio, presidente, con firma collettiva a due;
Gianettoni, Claudio, da Sonogno, in Sonogno, vice-presidente, con firma collettiva a due;
Ponti, Franca, da Lugano, in Curio, segretaria, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente;
Bladesberger, Fides, da Zollikon, in Curio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente;
Nava, Gianni, da Agno, in Curio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente;
REVIGROUP LUGANO SA (CHE-107.607.988), in Lugano, ufficio di revisione.
Numéro de publication: 2587173, Registre du commerce Grisons, (350)
Betri GmbH, in Pontresina, CHE-112.275.946, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2011, Publ. 6063078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ponti Triacca, Franca, von Lugano und Brusio, in Pontresina, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Triacca, Enrico, von Brusio, in Pontresina, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Triacca, Stefano, von Brusio, in Pontresina, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 25 Stammanteilen zu je CHF 500.00].