Verena Poncet
domicilié à Bern, de Murten Mandats actifs: Société Coopérative Termes, swissconnect ag et plus Connecté à: Sophia Poncet, Anna Poncet Müller, Christine Poncet et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Poncet" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Poncet".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Poncet" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Poncet".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Verena Poncet
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Verena Poncet
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services de poste et de courrier
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services de poste et de courrier
Personnes privées avec le nom Verena Poncet
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Verena Poncet
Numéro de publication: HR01-1005763547, Registre du commerce Berne, (36)
Société Coopérative Termes, in Köniz, CHE-240.089.817, c/o Rudolf Poncet, Gartenstadtstrasse 33, 3097 Liebefeld, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.06.2023.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt den Kauf und die Verwaltung eines oder mehrerer Liegenschaften für die Nutzung durch die Genossenschafter und Genossenschafterinnen in gemeinsamer wirtschaftlicher Selbsthilfe. Die Genossenschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 4'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Genossenschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 25.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Poncet, Rudolf, von Murten, in Liebefeld (Köniz), Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Poncet, Christine, von Murten, in Münchenbuchsee, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poncet, Jean Martin, von Murten, in Diemerswil (Münchenbuchsee), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poncet, Maria, von Murten, in Liebefeld (Köniz), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poncet, Sophia, von Murten, in Wabern (Köniz), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poncet, Verena, von Murten, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poncet Müller, Anna, von Murten, in Alpnachstad (Alpnach), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005756728, Registre du commerce Lucerne, (100)
swissconnect ag, in Luzern, CHE-105.084.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005637139).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poncet, Verena, von Murten, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004711796, Registre du commerce Berne, (36)
Velokurier Bern Genossenschaft, in Bern, CHE-107.610.281, Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggisberg, Dominik Mark, von Wald BE, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poncet, Verena, von Murten, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waber, Florian, von Horrenbach-Buchen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Yang, Niklaus, von Eschlikon, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.