Bruno Poli
domicilié à Stansstad, de Hergiswil (NW) Mandats actifs: Polizeistiftung Schweiz, Justus Kanzlei GmbH et plus Connecté à: Damien Rérat, Thomas Zuber, Mark Burkhard et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bruno Poli" à jour.Vous suivez maintenant "Bruno Poli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bruno Poli" à jour.Vous suivez maintenant "Bruno Poli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bruno Poli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bruno Poli
Autres activités sociales
Services de secrétariat et rédactionnels
Exploitation des banques et instituts de crédits
Autres activités sociales
Services de secrétariat et rédactionnels
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Bruno Poli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bruno Poli
Numéro de publication: 5835502, Registre du commerce Nidwald, (150)
Justus Treuhand AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.259-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2005, S. 11, Publ. 3156354).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Joseph, von Unterägeri, in Hergiswil NW, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter];
Poli, Bruno, von Hergiswil NW, in Stansstad, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter];
Caruso-Bachmann, Andrea, von Rothenburg und Schwarzenberg, in Stans, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Bachmann, Andrea].
Numéro de publication: 2845180, Registre du commerce Nidwald, (150)
Raiffeisenbank Stans-Dallenwil-Wolfenschiessen, bisher in Dallenwil, CH-150.5.000.004-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2003, S. 11, Publ. 1010976).
Statutenänderung:
10.05.2005.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Hergiswil-Stansstad, in Hergiswil NW (CH-150.5.000.013-4), gemäss Fusionsvertrag vom 23.03.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 203'135'696.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 198'242'966.93 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten pro Anteilschein der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.-- der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Region Stans.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Robert-Durrerstrasse 2, 6370 Stans.
Weitere Geschäftsstelle:
Dorfplatz 3, 6052 Hergiswil.
Weitere Geschäftsstelle:
Kreuzmattstrasse 1, 6383 Dallenwil. [Weitere Geschäftsstelle Robert-Durrerstrasse 2, 6370 Stans aufgehoben.]. [gestrichen: Weitere Geschäftsstelle: Robert-Durrerstrasse 2, 6370 Stans.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Alfred, von Dallenwil, in Dallenwil, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Walter, von Ennetbürgen, in Wolfenschiessen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poli, Bruno, von Hergiswil NW, in Stansstad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Locher-Wagner, Robert, von Hasle bei Burgdorf, in Stans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Christen, Peter, von Oberdorf NW, in Kehrsiten (Stansstad), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Helfenstein Franke, Viktoria, von Luzern und Stansstad, in Hergiswil NW, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Odermatt, Josef, von Dallenwil, in Ennetmoos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Hermann, von Appenzell, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fries, André, von Hitzkirch, in Hergiswil NW, mit Kollektivprokura zu zweien;
Niederberger, Beat, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Bankleiter-Stellvertreter];
Seeholzer, Tatjana, von Küssnacht SZ, in Root, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2630492, Registre du commerce Nidwald, (150)
Josef und Elsbeth Wyrsch-Stiftung, in Hergiswil NW, CH-150.7.000.140-3, c/o Lopper Immobilien und Treuhand AG, Seestrasse 40, 6052 Hergiswil, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
24.12.2004.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt in der Reihenfolge der kommenden Aufzählung und geographisch beschränkt auf den Kanton Nidwalden: a) Hilfe an finanziell Not leidende Personen und Familien, durch finanzielle Beiträge an Arzt- und / oder Heilungskosten, die durch die Krankenkassen nicht bezahlt werden;
b) Hilfe an finanziell Not leidende Personen und Familien, durch finanzielle Beiträge an deren Miete, zur Überbrückung einer vorübergehenden Notsituation;
c) Hilfe an finanziell Not leidende Personen und Familien, durch finanzielle Beiträge an deren Lebensunterhalt, zur Überbrückung einer vorübergehenden Notsituation. Allfällige Zuwendungen an die begünstigten Personen verstehen sich als zusätzliche Leistungen zu möglicherweise bestehenden Ansprüchen gegenüber den öffentlichen Sozialhilfeeinrichtungen.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Iten, Joseph, von Unterägeri, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poli, Bruno, von Hergiswil NW, in Stansstad, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Andrea, von Rothenburg und Schwarzenberg, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.