Norbert Perren
domicilié à Nax, de Crans-Montana Mandats actifs: Fondation ASDR (Aide et Service à Domicile Romand), Procuria Sàrl Connecté à: Pauline Müller, Adele Antonelli, Luc Faudeil et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Norbert Perren" à jour.Vous suivez maintenant "Norbert Perren".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Norbert Perren" à jour.Vous suivez maintenant "Norbert Perren".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Norbert Perren
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Norbert Perren
Autres activités sociales
Services fiduciaires
Autres activités sociales
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Norbert Perren
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Norbert Perren
Numéro de publication: HR02-1005234746, Registre du commerce Valais, (626)
Procuria Sàrl, à Sion, CHE-233.204.289, société à responsabilité limitée (No. FOSC 179 du 15.09.2017, Publ. 3755445).
Inscription ou modification de personne(s):
Anzévui, Jean Noël, de Evolène, à Evolène, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Perren, Norbert, de Crans-Montana, à Mont-Noble, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00];
Bonvin, Florence, de Lens, à Lens, associée, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Briguet, Justine, de Lens, à Lens, associée, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Fleury Pannatier, Valérie, de Sion, à Sion, associée, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3755445, Registre du commerce Valais, (626)
Procuria Sàrl, à Sion, CHE-233.204.289, Rue des Casernes 30, 1950 Sion, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
26.06.2017.
But:
Prêter soutien, assistance et accompagnement pour les personnes cherchant appui et aide dans la gestion de leurs affaires, paiements de leurs factures, démarches auprès des Services de l'Administration publique, des Services sociaux, auprès de toutes instances administratives, fiscales, postales et autres. La Société pourra accomplir les mandats confiés par des personnes privées directement ou par des Services officiels de Protection de l'Adulte et de l'Enfant et par tout Service administratif ou social.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
Apport en nature et reprise de biens: selon contrat d'apport en nature et de reprise de biens du 26.06.2017 et bilan au 31.12.2016 il est fait apport des actifs de CHF 79'692.40 et des passifs envers les tiers de CHF 37'646.90 de l'entreprise individuelle non inscrite au registre du commerce 'Norbert Perren Curateur gestion administrative et sociale', à Sion, soit un actif net de CHF 42'045.50 contre remise de 20 parts sociales de CHF 1'000.00, le solde de CHF 22'045.50 constituant une créance de l'apporteur envers la société.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Perren, Norbert, de Crans-Montana, à Mont-Noble, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 26.06.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Registre du commerce Valais
Golf Mischabel AG, in R a n d a , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 08.09.1997, S. 6613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biner, Simon, von Zermatt, in Zermatt, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Lauber, Leo, von Täsch, in Täsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Imboden, Leo, von Täsch, in Täsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Brantschen, Viktor, von Randa, in Randa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zumtaugwald, Martin, von Randa, in Randa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bütschi, Martin, von Reutigen, in Randa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Guntern, Robert, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Perren, Norbert, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Marc-Edouard, von Aarau, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lauber, Daniel, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Seiler, Christian, von Zermatt, in Sitten (Sion), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Perrig, Amadé, von Brig-Glis, in Zermatt, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].