Denis Pasquier
domicilié à Pringy, de Le Pâquier (FR) Mandats actifs: Ferme Auberge de La Loue Sàrl en liquidation Connecté à: Chantal Overney Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Denis Pasquier" à jour.Vous suivez maintenant "Denis Pasquier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Denis Pasquier" à jour.Vous suivez maintenant "Denis Pasquier".
|
|
Denis Pasquier
domicilié à Plan-les-Ouates, de Le Pâquier (FR) Mandats actifs: Alderley Holding SA, Transit'Air SA Connecté à: Michel Movaed, Stéphanie Filleux, Christophe Laurent Besset et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Denis Pasquier" à jour.Vous suivez maintenant "Denis Pasquier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Denis Pasquier" à jour.Vous suivez maintenant "Denis Pasquier".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Denis Pasquier
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Denis Pasquier
Administration des restaurants
Exploitation des sociétés de participation
Transport aérien de personnes et marchandises
Administration des restaurants
Exploitation des sociétés de participation
Transport aérien de personnes et marchandises
Personnes privées avec le nom Denis Pasquier
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Denis Pasquier
Numéro de publication: 6596080, Registre du commerce Valais, (621)
Agility Logistics AG, à Martigny, CH-621.9.006.764-4, succursale (No. FOSC 39 du 25.02.2010, p. 22, Publ. 5514384), avec siège principal à Bâle.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Reuse, Stéphane, de Riddes, à Orsières, chef de la succursale, avec signature collective à deux limitée à la succursale;
Pasquier, Denis, de Le Pâquier FR, à Beaumont (F), avec signature collective à deux limitée à la succursale.
Numéro de publication: 4195658, Registre du commerce Valais
Natural AG, à Martigny, CH-621.9.006.764-4, succursale de société anonyme avec siège principal à Bâle, exploitation d'entreprises d'expédition et de magasinage en tout genre (FOSC no 82 du 28.04.2006, p. 14, publ. 3353086).
Nouvelle raison sociale:
Agility Logistics AG.
Nouvelle traduction de la raison:
(Agility Logistics Ltd) (Agility Logistics SA).
Nouvelle raison sociale du siège principal:
Agility Logistics AG (Agility Logistics Ltd) (Agility Logistics SA).
Date des nouveaux statuts du siège principal:
25.06.2007.
Nouvelles publications du siège principal:
FOSC no 214 du 05.11.2007, page 5.
Personnes et signatures radiées:
Volluz, Jérôme, de Charrat, à Lausanne, avec signature collective à deux limitée à la succursale;
Strohmeyer, Werner, de Bâle, à Oberwil BL, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Papageorghiou, George, citoyen britannique, à Kent (GB), président, avec signature individuelle;
Al-Saleh, Essa A., citoyen koweitien, à Altendorf, administrateur, avec signature individuelle;
Simon, Beat, de Zollikofen, à Riehen, administrateur, avec signature collective à deux;
von Huben, Rudolf, de Uerkheim, à Wettswil am Albis, administrateur, avec signature collective à deux;
Zengaffinen, Heinz, de Gampel, à Aesch BL, administrateur, avec signature collective à deux;
Cavallucci, Mario, citoyen allemand, à Lörrach (D), avec signature collective à deux;
Enzler, Hans, de Winterthur et Walchwil, à Biel-Benken, avec signature collective à deux;
Fässler, Richard, de Frenkendorf, à Frauenfeld, avec signature collective à deux;
Fischli, Heinrich, de Muttenz et Diessenhofen, à Muttenz, avec signature collective à deux;
Glausen, Fabio, de Kandersteg, à Bâle, avec signature collective à deux;
Lüchinger, Thomas, de Bâle, à Duggingen, avec signature collective à deux;
Moll, Stephan, de Bâle, à Weil am Rhein (D), avec signature collective à deux;
Nemeth, Rudolf, de Zurich, à Embrach, avec signature collective à deux;
Santos, Luis Manuel, citoyen portugais, à Egerkingen, avec signature collective à deux;
Schmid, Dieter, de Niedermuhlern, à Aesch BL, avec signature collective à deux;
Weber, Markus Josef, de Malters, à Bâle, avec signature collective à deux;
Pasquier, Denis, de Le Pâquier FR, à Beaumont (F), avec signature collective à deux limitée à la succursale [précédemment: citoyen français, avec signature collective à deux].