Rosemarie Obrist
domicilié à Arni AG, de Schleitheim Mandats actifs: Info-Reisen Bischofberger AG Connecté à: Josef Obrist, Gabriela Köpfle Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rosemarie Obrist" à jour.Vous suivez maintenant "Rosemarie Obrist".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rosemarie Obrist" à jour.Vous suivez maintenant "Rosemarie Obrist".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rosemarie Obrist
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rosemarie Obrist
Agences de voyage et voyagistes
Agences de voyage et voyagistes
Personnes privées avec le nom Rosemarie Obrist
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rosemarie Obrist
Numéro de publication: HR02-1005837703, Registre du commerce Zurich, (20)
ReiseBar GmbH, in Bonstetten, CHE-112.417.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2014, S.0, Publ. 1743471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Info-Reisen Bischofberger AG (CHE-106.544.078), in Zürich, Gesellschafterin, mit 74 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Obrist, Rosemarie, von Schleitheim, in Arni AG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Ursula, von Lauterbrunnen, in Bonstetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 26 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hirschi, Nicolas, von Schwarzenburg, in Luzern, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004506414, Registre du commerce Zurich, (20)
Reisebüro Ferienplan GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-344.633.643, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 27.10.2014, Publ. 1787823).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Markus, von Schleitheim, in Arni AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Rosemarie, von Schleitheim, in Arni (AG), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004455386, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 31'580 vom 04.09.2018 Info-Reisen Bischofberger AG, in Zürich, CHE-106.544.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, Publ. 1004450966). Die am 04.09.2018 unter TR-Nr. 31580 vorgenommene und im SHAB-Nr. 173 vom 07.09.2018 publizierte Eintragung wird aufgrund der Verfügung der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 14.06.2018 vollumfänglich widerrufen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Rosemarie, von Schleitheim, in Arni (AG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Oesch, Bruno, von Winterthur und Oberlangenegg, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Markus, von Schleitheim, in Arni (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: in Sarmenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].