Rolf Wilhelm Nöthiger
domicilié à Worb, de Uerkheim Mandats actifs: ANS Architekten und Planer SIA AG, Verein Schlössli Biel-Bienne et plus Connecté à: Alexander Pfister, Katrin Berndt, Philipp Mayer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Wilhelm Nöthiger" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Wilhelm Nöthiger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Wilhelm Nöthiger" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Wilhelm Nöthiger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rolf Wilhelm Nöthiger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rolf Wilhelm Nöthiger
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services sportifs
Exploitation des autres institutions financières
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services sportifs
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Rolf Wilhelm Nöthiger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rolf Wilhelm Nöthiger
Numéro de publication: HR02-1006096738, Registre du commerce Berne, (36)
exact Kostenplanung AG, in Worb, CHE-113.318.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nöthiger, Rolf, von Uerkheim, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005516065, Registre du commerce Berne, (36)
ANS Architekten und Planer SIA AG, in Worb, CHE-113.319.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005430096).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Andreas, von Muhen, in Grosshöchstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burillo, Marcos, von Thunstetten, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nöthiger, Rolf, von Uerkheim, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Clausen, Michael, von Ernen, in Liebefeld (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005214233, Registre du commerce Berne, (36)
Sportzentrum Worb AG, in Worb, CHE-115.786.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, S.0, Publ. 1314423).
Statutenänderung:
03.06.2021.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss noch abzuschliessenden Verträgen Aktiven von CHF 1'379'000.00 und Fremdkapital von CHF 94'450.--, zum Preis von CHF 1'284'550.00 zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenzer, Friedrich, von Thunstetten, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Ernst, von Hasle bei Burgdorf, in Schlosswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nöthiger, Rolf, von Uerkheim, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grisenti, Marcel Pascal, von Trub, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Martin, von Seedorf (BE), in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stüssi, Simon Emanuel, von Bern und Glarus Süd, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.