Bernhard Niklaus
domicilié à Jegenstorf, de Jegenstorf Mandats actifs: Niklaus Sanitär AG Connecté à: Caroline Niklaus-Haller Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bernhard Niklaus" à jour.Vous suivez maintenant "Bernhard Niklaus".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bernhard Niklaus" à jour.Vous suivez maintenant "Bernhard Niklaus".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bernhard Niklaus
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bernhard Niklaus
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Bernhard Niklaus
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bernhard Niklaus
Numéro de publication: HR02-1004888366, Registre du commerce Berne, (36)
Niklaus Sanitär AG, in Jegenstorf, CHE-112.145.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359835).
Statutenänderung:
28.04.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Geschäftes für Gebäudetechnik, insbesondere in den Bereichen Sanitär, Badum- und Rohrleitungsbau sowie Heizung. Sie kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen, sich an Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, belasten oder veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, durch Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMU Revipartner AG (CHE-100.874.347), in Jegenstorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Bernhard, von Jegenstorf, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4298456, Registre du commerce Berne, (36)
Silent Gliss AG, in Lyss, CH-073.3.003.373-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2007, S. 4, Publ. 3924258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möri, Daniel, von Lyss, in Studen BE (Studen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niklaus, Bernhard, von Münchringen, in Bolligen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bundeli, Patrick, von Port, in Mörigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bratschi, Bernhard Dr., von Biel/Bienne, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hellstern, Benedikt, von Basel, in Murten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Zwahlen, Peter, von Boltigen, in Müllheim Dorf (Müllheim), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2599368, Registre du commerce Berne, (36)
Niklaus Sanitär AG, in Jegenstorf, CH-053.3.017.119-6, Zuzwilstrasse 9, 3303 Jegenstorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.12.2004.
Zweck:
Betrieb eines Geschäftes für Gebäudetechnik, insbesondere in den Bereichen Sanitär, Rohrleitungsbau und Badumbau sowie Heizung. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen, belasten oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Niklaus, Bernhard, von Jegenstorf, in Jegenstorf, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Niklaus-Haller, Caroline, von Jegenstorf, in Jegenstorf, mit Einzelprokura;
Revipartner KMU AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.