Christa Neukom
domicilié à Oberrieden, de Zürich Mandats actifs: Lakeside School Stiftung Connecté à: Ralf Zimmermann, Patrik Odermatt, Annaïg Leila Vogt et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christa Neukom" à jour.Vous suivez maintenant "Christa Neukom".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christa Neukom" à jour.Vous suivez maintenant "Christa Neukom".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christa Neukom
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christa Neukom
Exploitation delles ecoles primaires
Exploitation delles ecoles primaires
Personnes privées avec le nom Christa Neukom
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christa Neukom
Numéro de publication: 1044877, Registre du commerce Zurich, (20)
Lakeside School Stiftung, in Küsnacht ZH, CH-020.7.000.411-8, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2012, Publ. 6907612).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Aster, Prof. Dr. Michael, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Aebi, Ursula, von Dübendorf, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neukom, Christa, von Zürich, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5348102, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 218 vom 10.11.2009, S. 27, publizierten TR-Eintrags Nr. 43'270 vom 04.11.2009. TAZ-Horgen Zweisprachige Tagesschule AG, in Zürich, CH-020.3.024.526-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2009, S. 27, Publ. 5335918). Die Kollektivunterschrift zu zweien wurde ergänzt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukom, Christa, von Zürich, in Oberrieden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung].
Numéro de publication: 5335918, Registre du commerce Zurich, (20)
TAZ-Horgen Zweisprachige Tagesschule AG, in Zürich, CH-020.3.024.526-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2009, S. 29, Publ. 5256706).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Ruth, von Zürich, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukom, Christa, von Zürich, in Oberrieden, Mitglied der Geschäftsleitung;
Oettli, Kaspar Martin, von St. Gallen, in Oberrieden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.