Elisabetta Negri
domicilié à Herrliberg, de Italie Mandats actifs: GC Zürich Basket GmbH in Liquidation Connecté à: Patricia De Luca Gull, Alexandre De Luca Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elisabetta Negri" à jour.Vous suivez maintenant "Elisabetta Negri".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elisabetta Negri" à jour.Vous suivez maintenant "Elisabetta Negri".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Elisabetta Negri
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Elisabetta Negri
Services sportifs
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Elisabetta Negri
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Elisabetta Negri
Numéro de publication: HR02-1005917982, Registre du commerce Zurich, (20)
GC Zürich Basket GmbH, in Zürich, CHE-248.593.479, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3870057).
Firma neu:
GC Zürich Basket GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(GC Zürich Basket LLC in liquidation).
Domizil neu:
c/o Patricia De Luca Gull, Buchmattweg 5, 8057 Zürich. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Luca Gull, Patricia, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Luca, Alexandre, von Orbe, in Lausanne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Pully, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Negri, Elisabetta, italienische Staatsangehörige, in Herrliberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3575169, Registre du commerce Zurich, (20)
GC Zürich Basket GmbH, in Zürich, CHE-248.593.479, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2551757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Stephan, von Dietlikon, in Dietlikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit einem Mitglied der Geschäftsführung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zoccoletti, Lorenzo, von Fislisbach, in Künten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Luca Gull, Patricia, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
De Luca, Alexandre, von Orbe, in Pully, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit einem Mitglied der Geschäftsführung und mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Negri, Elisabetta, italienische Staatsangehörige, in Herrliberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit einem Mitglied der Geschäftsführung und mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2551757, Registre du commerce Zurich, (20)
GC Zürich Basket GmbH, in Zürich, CHE-248.593.479, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2420227).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Luca Gull, Patricia, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Stephan, von Dietlikon, in Dietlikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit einem Mitglied der Geschäftsführung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Luca, Alexandre, von Orbe, in Pully, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit einem Mitglied der Geschäftsführung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Negri, Elisabetta, italienische Staatsangehörige, in Herrliberg, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit einem Mitglied der Geschäftsführung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zoccoletti, Lorenzo, von Fislisbach, in Künten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].