Sevdaim Murati
domicilié à Hinwil, de Hinwil Mandats actifs: AZ Management AG, Engel Bau GmbH et plus Connecté à: Pascal Sommer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sevdaim Murati" à jour.Vous suivez maintenant "Sevdaim Murati".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sevdaim Murati" à jour.Vous suivez maintenant "Sevdaim Murati".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sevdaim Murati
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sevdaim Murati
Placement de travailleurs intérimaires
Bâtiments général
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Placement de travailleurs intérimaires
Bâtiments général
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Sevdaim Murati
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sevdaim Murati
Numéro de publication: HR02-1006081733, Registre du commerce Zoug, (170)
KULLA Group GmbH, bisher in Dübendorf, CHE-114.752.762, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2023, Publ. 1005842323).
Statutenänderung:
10.06.2024.
Firma neu:
Schweizer Vermögensaufbau GmbH.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Salvemattweg 7, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murati, Sevdaim, von Hinwil, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Pascal, von Winterthur, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005989251, Registre du commerce Argovie, (400)
AZ Management GmbH, bisher in Wetzikon (ZH), CHE-183.396.279, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005759624).
Statuten neu:
01.03.2024. 01.03.2024. 01.03.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 01.03.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 39'252.85 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 83'257.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Unterdeckung und Überschuldung wurden anlässlich der Kapitalerhöhung vom 01.03.2024 beseitigt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
AZ Management AG.
Sitz neu:
Niederlenz.
Domizil neu:
Lenzburgerstrasse 2, 5702 Niederlenz.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der Kapitalerhöhung vom 01.03.2024 eine Forderung in der Höhe von CHF 72'000.00, wofür 480 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 15.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Gemäss Erklärung vom 01.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murati, Sevdaim, von Hinwil, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005826467, Registre du commerce Zurich, (20)
smartpedia GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-114.404.806, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005392899).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Simon, von Bubikon und Russikon, in Fischenthal, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murati, Sevdaim, von Hinwil, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].