Katharina Moser-Hofer
domicilié à Biglen, de Arni (BE) Mandats actifs: Moser's Reisewelt GmbH in Liquidation Connecté à: Johanna Hofer Zouari Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Katharina Moser-Hofer" à jour.Vous suivez maintenant "Katharina Moser-Hofer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Katharina Moser-Hofer" à jour.Vous suivez maintenant "Katharina Moser-Hofer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Katharina Moser-Hofer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Katharina Moser-Hofer
Autres services de réservation
Autres services de réservation
Personnes privées avec le nom Katharina Moser-Hofer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Katharina Moser-Hofer
Numéro de publication: 972283, Registre du commerce Berne, (36)
LaBelle Feeling Well GmbH, in Biglen, CH-035.4.036.403-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 5, Publ. 5493864).
Statutenänderung:
04.07.2013.
Firma neu:
Moser's Reisewelt GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Heinz, von Langnau im Emmental, in Rohrbachgraben, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser-Hofer, Katharina, von Arni BE, in Biglen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 175 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 5180152, Registre du commerce Berne, (36)
LaBelle Feeling Well GmbH, in Biglen, CH-035.4.036.403-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2006, S. 2, Publ. 3509070).
Statutenänderung:
18.05.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Organisation und der Verkauf von Reisen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'500.00 nachliberiert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyttenbach, Claire Catherine Françoise, von Thun, in Hammamet (TN), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser-Hofer, Katharina, von Arni BE, in Biglen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Hofer Zouari, Johanna, von Walkringen, in Barrket essahel (TN), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Gerber, Heinz, von Langnau im Emmental, in Rohrbachgraben, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3509070, Registre du commerce Berne, (36)
LaBelle Feeling Well GmbH in Biglen, CH-035.4.036.403-7, Enetbachberg 77B, 3507 Biglen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.05.2006.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Organisation und der Verkauf von Reisen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hofer Zouari, Johanna, von Walkringen, in Barrket essahel (TN), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Moser-Hofer, Katharina, von Arni BE, in Biglen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Wyttenbach, Claire Catherine Françoise, von Thun, in Hammamet (TN), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.