Elisabeth Anna Katharina Moser
domicilié à Meilen, de Bern et Rüderswil Mandats actifs: Bürgerhaus Bern AG Connecté à: Flora Barbara Daniela Haussener, Gregor Carl Hanspeter Haussener, Markus Bacher Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elisabeth Anna Katharina Moser" à jour.Vous suivez maintenant "Elisabeth Anna Katharina Moser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elisabeth Anna Katharina Moser" à jour.Vous suivez maintenant "Elisabeth Anna Katharina Moser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Elisabeth Anna Katharina Moser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Elisabeth Anna Katharina Moser
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Elisabeth Anna Katharina Moser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Elisabeth Anna Katharina Moser
Numéro de publication: 3671151, Registre du commerce Berne, (36)
Bürgerhaus Bern AG, in Bern, CHE-100.275.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012, Publ. 6852560).
Statutenänderung:
12.06.2017.
Domizil neu:
c/o Haussener und Partner Notare, Monbijoustrasse 22, 3011 Bern. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.06.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Ulrich, von Ittigen, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boegli, Bernhard, von Ittigen, in Spiegel b. Bern (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bacher, Markus, von Bern, in Zollikofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Elisabeth Anna Katharina, von Bern und Rüderswil, in Meilen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haussener, Gregor, von Rüeggisberg, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CH-035.3.009.694-5)].
Numéro de publication: 6810850, Registre du commerce Berne, (36)
Bürgerhaus Bern AG, in Bern, CH-035.3.003.506-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S. 4, Publ. 5027584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Ferdinand C., von Bern, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Ulrich, von Ittigen, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boegli, Bernhard, von Ittigen, in Spiegel bei Bern (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ittigen];
Moser, Elisabeth Anna Katharina, von Bern und Rüderswil, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haussener, Hanspeter, von Rüeggisberg, in Lugnorre (Haut-Vully), Geschäftsführer und Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].