Bernard Morisod
domicilié à Troistorrents, de Troistorrents Mandats actifs: Horizon Construction Bois Sàrl Connecté à: Mickaël Chatelet Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bernard Morisod" à jour.Vous suivez maintenant "Bernard Morisod".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bernard Morisod" à jour.Vous suivez maintenant "Bernard Morisod".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bernard Morisod
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bernard Morisod
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Personnes privées avec le nom Bernard Morisod
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bernard Morisod
Numéro de publication: HR02-1004664240, Registre du commerce Valais, (621)
Syndicat d'élevage de Vérossaz société coopérative, à Vérossaz, CHE-101.660.458, société coopérative (No. FOSC 61 du 27.03.2012, p.0, Publ. 6612526).
Nouvelle raison sociale:
Syndicat d'élevage de Vérossaz société coopérative en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 07.06.2019.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jacquemoud, Marc, de Vérossaz, à Vérossaz, président, avec signature collective à deux;
Morisod, Meinrad, de Vérossaz, à Vérossaz, vice-président, caissier, avec signature collective à deux, avec signature collective à deux;
Morisod, Bernard, de Vérossaz, à Vérossaz, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Perrin, Hugo Paul, de Val-d'Illiez, à Vérossaz, président de l'administration, liquidateur, avec signature individuelle;
Morisod, Armand, de Vérossaz, à Vouvry, membre de l'administration, liquidateur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 6473770, Registre du commerce Valais, (621)
Horizon Construction Bois Sàrl, à Monthey, CH-621.4.008.442-3, Clos Donroux 1, 1870 Monthey, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
14.12.2011.
But:
entreprise générale de construction en bois et de rénovation partielle ou totale;
la société peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport avec son but ou apte à le favoriser;
la société pourra acquérir des immeubles pour la réalisation de son but social;
elle peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 14.12.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Morisod, Bernard, de Troistorrents, à Troistorrents, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Chatelet, Mickaël, de Collombey-Muraz, à Troistorrents, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.