Roger Möschler
domicilié à Schübelbach, de Orpund Mandats actifs: Möschler Trading GmbH, immostern lachen gmbh Connecté à: Lidija Möschler, Lidija Möschler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Möschler" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Möschler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roger Möschler" à jour.Vous suivez maintenant "Roger Möschler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roger Möschler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roger Möschler
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Roger Möschler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roger Möschler
Numéro de publication: HR01-1005758955, Registre du commerce Schwyz, (130)
Möschler Trading GmbH (Möschler Trading Sàrl) (Möschler Trading Sagl) (Möschler Trading LLC), in Lachen, CHE-426.222.952, Marktstrasse 10, 8853 Lachen SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von, den Handel mit und die Vermittlung von Immobilien und Grundstücken, die Verwaltung von Liegenschaften, die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Immobiliensektor sowie die Planung und Ausführung von Bauprojekten. Weiter bezweckt die Gesellschaft den Handel mit und die Vermietung von Fahrzeugen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Möschler Trading, in Lachen (CHE-401.334.291), gemäss Vertrag vom 23.05.2023 und Übernahmebilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 380'065.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 318'541.83, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 26.05.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Möschler, Roger, von Orpund, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Möschler, Lidija, von Orpund, in Schübelbach, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005665685, Registre du commerce Schwyz, (130)
immostern lachen gmbh, in Lachen, CHE-113.787.427, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2021, Publ. 1005299046).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Alexander, von Arbon, in Lachen SZ, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möschler, Roger, von Orpund, in Schübelbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Möschler, Lidija, von Orpund, in Schübelbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005299046, Registre du commerce Schwyz, (130)
immostern lachen gmbh, in Lachen, CHE-113.787.427, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2010, S.18, Publ. 5801400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Peter, von Schwellbrunn, in Lachen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möschler, Roger, von Orpund, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.