Beat Mörgeli
domicilié à Birr, de Winterthur Mandats actifs: Baugenossenschaft Schönau Connecté à: Dimitra Oeler, Thomas Jordi, Stefan Hess et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Mörgeli" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Mörgeli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Mörgeli" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Mörgeli".
|
|
Beat Mörgeli
domicilié à Uster, de Schlatt (ZH) Mandats actifs: BDO AG Connecté à: Stephanie Claire Kok, Carol Gregor Alexander Lüthi, Nicolas Germiquet et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Mörgeli" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Mörgeli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Mörgeli" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Mörgeli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Beat Mörgeli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Beat Mörgeli
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services fiduciaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Beat Mörgeli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Beat Mörgeli
Numéro de publication: HR02-1005658388, Registre du commerce Zurich, (20)
EVT Partners AG, in Zürich, CHE-114.964.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005048642).
Statutenänderung:
23.12.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Allfinanzbereich, vor allem im Bereich Versicherungen, Vermögensverwaltung und Treuhand. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mörgeli, Beat, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Andreas M., von Fehraltorf, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005649176, Registre du commerce Zurich, (20)
Achermann Wissen GmbH, in Kloten, CHE-115.555.135, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004491940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mörgeli, Beat, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kunz, Ronald, von Brittnau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Roger, von Emmetten und Winterthur, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 115 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005539752, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft Schönau, in Zürich, CHE-107.839.375, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4073977).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mörgeli, Beat, von Winterthur, in Birr, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Gartmann, Corinne Cécile, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Stefan, von Wald (ZH), in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Thomas, von Wyssachen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.