Anshul Mishra
domicilié à Uster, de Inde Mandats actifs: EUROTRADE COMMODITIES AG Connecté à: Milos Korac Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anshul Mishra" à jour.Vous suivez maintenant "Anshul Mishra".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anshul Mishra" à jour.Vous suivez maintenant "Anshul Mishra".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anshul Mishra
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anshul Mishra
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Anshul Mishra
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anshul Mishra
Numéro de publication: HR02-1004961411, Registre du commerce Zoug, (170)
BLACKROCK METALS AND MINERALS TRADING AG, in Zug, CHE-431.083.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004579212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mishra, Anshul, indischer Staatsangehöriger, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004516307, Registre du commerce Zoug, (170)
Everlution AG, in Zug, CHE-431.083.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3944443).
Statutenänderung:
19.11.2018.
Firma neu:
BLACKROCK METALS AND MINERALS TRADING AG.
Zweck neu:
Handel sowie In- und Export mit Rohstoffen, Konsumgüter und Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turturica, Alina, rumänische Staatsangehörige, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mishra, Anshul, indischer Staatsangehöriger, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bae, Jae Hun, südkoreanischer Staatsangehöriger, in Sanun-ro Bundang-gu Seongnam-si Gyeonggi-do (KR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Elia, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004504447, Registre du commerce Zoug, (170)
BLACKROCK COMMODITIES AG, in Zug, CHE-331.475.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4111291).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mishra, Anshul, indischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Indore (IN)].