Rudolf genannt Ruedi Mettler
domicilié à Utzenstorf, de Blumenstein Mandats actifs: Malerei Ruedi Mettler, Lochbach AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf genannt Ruedi Mettler" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf genannt Ruedi Mettler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf genannt Ruedi Mettler" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf genannt Ruedi Mettler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rudolf genannt Ruedi Mettler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rudolf genannt Ruedi Mettler
Service concernant conseil aux entreprises
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Rudolf genannt Ruedi Mettler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rudolf genannt Ruedi Mettler
Numéro de publication: HR02-1004921193, Registre du commerce Berne, (36)
Ruedi Mettler AG, in Bern, CHE-107.326.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3774869).
Statutenänderung:
17.06.2020.
Firma neu:
Malerei Mettler AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Rudolf, von Blumenstein, in Utzenstorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Samuel, von Blumenstein, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Utzenstorf].
Numéro de publication: HR02-1004777839, Registre du commerce Berne, (36)
Lochbach AG, in Burgdorf, CHE-101.699.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4239711).
Statutenänderung:
25.11.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Bewirtschaftung, die Verwaltung und die Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft bezweckt ferner den Handel mit Waren aller Art sowie die Erbringung von verschiedenen Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Rudolf, von Blumenstein, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3765288, Registre du commerce Berne, (36)
Ruedi Mettler AG, in Utzenstorf, CH-053.9.018.127-0, Bahnhofstrasse 25, 3427 Utzenstorf, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Ruedi Mettler AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Bern.
Statuten Hauptsitz:
21.12.2006.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
10.07.1991.
Zweck Hauptsitz:
Betrieb eines Malereigeschäftes auf ökologischer Grundlage, Ausführung von Bauarbeiten aller Art und Handel mit Malereiprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Eingetragene Personen:
Mettler, Rudolf, von Blumenstein, in Utzenstorf, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.