Nic Megert
domicilié à Romont BE, de Steffisburg Mandats actifs: Nima GmbH Wellnesspools.ch Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nic Megert" à jour.Vous suivez maintenant "Nic Megert".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nic Megert" à jour.Vous suivez maintenant "Nic Megert".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nic Megert
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nic Megert
Location de machines et d’autres biens mobiliers
Location de machines et d’autres biens mobiliers
Personnes privées avec le nom Nic Megert
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nic Megert
Numéro de publication: HR02-1005540779, Registre du commerce Berne, (36)
Nima GmbH Wellnesspools.ch, in Ostermundigen, CHE-105.490.149, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005048857).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marfurt, Beat, von Reiden, in Courgevaux, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
KPB Infra AG (CHE-106.480.780), in Liebefeld (Köniz), Gesellschafterin, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Megert, Nic, von Steffisburg, in Romont BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 39 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005048857, Registre du commerce Berne, (36)
Nima Light + Sound Veranstaltungstechnik GmbH, in Ostermundigen, CHE-105.490.149, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642343).
Statutenänderung:
08.12.2020.
Firma neu:
Nima GmbH Wellnesspools.ch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Megert, Nic, von Steffisburg, in Romont BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 39 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Krauchthal];
Marfurt, Beat, von Reiden, in Courgevaux, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Galmiz];
KPB Infra AG (CHE-106.480.780), in Liebefeld (Köniz), Gesellschafterin, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Köniz].
Numéro de publication: 1868191, Registre du commerce Berne, (36)
Nima Light + Sound Veranstaltungstechnik GmbH, in Ostermundigen, CHE-105.490.149, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6742356).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Megert, Jürg, von Steffisburg, in Worb, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Megert, Nic, von Steffisburg, in Krauchthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 39 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bolligen und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
KPB Infra AG (CHE-106.480.780), in Köniz, Gesellschafterin, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: KPB Infra AG (CH-035.3.012.218-5)].