Hans-Ulrich Maurer
domicilié à Muhen, de Muhen Mandats actifs: Milchgenossenschaft Muhen Connecté à: Jürg Lüscher, Ulrich Matter, Hans Ulrich Lüscher-Röthlisberger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Ulrich Maurer" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Ulrich Maurer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Ulrich Maurer" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Ulrich Maurer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans-Ulrich Maurer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans-Ulrich Maurer
Production des comestibles
Production des comestibles
Personnes privées avec le nom Hans-Ulrich Maurer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans-Ulrich Maurer
Numéro de publication: HR02-1005042777, Registre du commerce Zurich, (20)
MCC Maurer Creative Concepts AG, in Zollikon, CHE-103.933.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2014, S.0, Publ. 1767267).
Firma neu:
MCC Maurer Creative Concepts AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.11.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Hans Ulrich, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004511673, Registre du commerce Nidwald, (150)
Holzbau Kayser AG, in Oberdorf (NW), CHE-101.418.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3896097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Hans Ulrich, von Vechigen, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2770809, Registre du commerce Nidwald, (150)
Holzbau Kayser AG, in Oberdorf (NW), CHE-101.418.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1723197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Anton, von Lungern, in Alpnach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneubühler, Hansjörg, von Hildisrieden, in Giswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Esther, von Knutwil, in Weggis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Hans Ulrich, von Vechigen, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.