Hansruedi Matter
domicilié à Wauwil, de Engelberg Mandats actifs: Matter Data GmbH Connecté à: Anita Matter Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hansruedi Matter" à jour.Vous suivez maintenant "Hansruedi Matter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hansruedi Matter" à jour.Vous suivez maintenant "Hansruedi Matter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hansruedi Matter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hansruedi Matter
Commerce de produits informatiques et de communication
Commerce de produits informatiques et de communication
Personnes privées avec le nom Hansruedi Matter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hansruedi Matter
Numéro de publication: HR02-1005673962, Registre du commerce Lucerne, (100)
Matter Data GmbH, in Wauwil, CHE-100.839.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, S.0, Publ. 6726754).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Hansruedi, von Engelberg, in Wauwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: in Buttisholz];
Matter, Anita, von Engelberg, in Wauwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: in Buttisholz].
Numéro de publication: 6797906, Registre du commerce Lucerne, (100)
WOHNBAUGENOSSENSCHAFT LUEGISLAND UFHUSEN, in Ufhusen, CH-100.5.007.812-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, Publ. 6730700).
Statutenänderung:
23.05.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matter, Hansruedi, von Engelberg, in Buttisholz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Walter, von Eriswil, in Ufhusen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Heiniger, Stefan, von Eriswil, in Fischbach, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4935062, Registre du commerce Lucerne, (100)
Matter Data Computer GmbH, in Buttisholz, CH-100.4.021.236-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 13.05.1998, S. 3237).
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen brieflich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 07.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Hansruedi, von Engelberg, in Buttisholz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].