Ivan Martignoni
domicilié à Perly, de Genève et Grolley Mandats actifs: Avalam SA, MY Asset Management Sàrl Connecté à: Denis Fougerol, Denis Fougerol Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ivan Martignoni" à jour.Vous suivez maintenant "Ivan Martignoni".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ivan Martignoni" à jour.Vous suivez maintenant "Ivan Martignoni".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ivan Martignoni
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ivan Martignoni
Exploitation des autres institutions financières
Gestion de fonds
Exploitation des autres institutions financières
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Ivan Martignoni
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ivan Martignoni
Numéro de publication: 3367225, Registre du commerce Valais, (626)
Avalam SA, précédemment à Genève, CHE-102.525.739, société anonyme (No. FOSC 11 du 21.12.2009).
Statuts originaires:
22.03.1962.
Modification des statuts:
30.01.2017.
Nouveau siège:
Ardon.
Nouvelle adresse:
Rue des Carros 5, 1957 Ardon.
Nouveau but:
L'acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations à des sociétés tant en Suisse qu'à l'étranger, ainsi que le rachat de créances tant en Suisse qu'à l'étranger.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou par lettre recommandée et toute autre communication par écrit ou par courriel. [biffé: Communication aux actionnaires: lettre recommandée ou fax ].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Richa, Pierre, de Peseux, à Genève, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Fougerol, Denis, de Cologny, à Cologny, administrateur et président, avec signature individuelle;
Martignoni, Ivan, de Genève, à Perly-Certoux, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].