Lutz Bertil Majer
domicilié à Freienbach, de Wädenswil Mandats actifs: Sitecore Schweiz AG Connecté à: David Larry Reid Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lutz Bertil Majer" à jour.Vous suivez maintenant "Lutz Bertil Majer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lutz Bertil Majer" à jour.Vous suivez maintenant "Lutz Bertil Majer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lutz Bertil Majer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lutz Bertil Majer
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Lutz Bertil Majer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lutz Bertil Majer
Numéro de publication: HR02-1006137371, Registre du commerce Zurich
Sitecore Schweiz AG, in Zürich, CHE-444.316.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2024, Publ. 1005992088).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Majer, Lutz Bertil, von Wädenswil, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Esther, von Heiden, in Baden, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005461199, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 15589 vom 13.04.2022 Sitecore Schweiz AG, in Zürich, CHE-444.316.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453816).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Majer, Lutz Bertil, von Wädenswil, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Wollerau].
Numéro de publication: HR02-1005453816, Registre du commerce Zurich, (20)
Sitecore Schweiz AG, in Zürich, CHE-444.316.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2021, Publ. 1005312002).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Majer, Lutz Bertil, von Wädenswil, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uitikon].