Su Chin Ma-Chan
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: SMC Consulting GmbH, Transeco Minerals and Mining AG Connecté à: Su Ching Chan Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Su Chin Ma-Chan" à jour.Vous suivez maintenant "Su Chin Ma-Chan".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Su Chin Ma-Chan" à jour.Vous suivez maintenant "Su Chin Ma-Chan".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Su Chin Ma-Chan
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Su Chin Ma-Chan
Service concernant conseil aux entreprises
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Service concernant conseil aux entreprises
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Su Chin Ma-Chan
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Su Chin Ma-Chan
Numéro de publication: HR02-1005772463, Registre du commerce Zurich, (20)
SMC Consulting GmbH, in Zürich, CHE-266.962.681, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2021, Publ. 1005265049).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chan, Su Ching, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, Direktorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Ma-Chan, Su Chin, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005702626, Registre du commerce Zurich, (20)
Transeco Minerals and Mining AG (Transeco Minerals and Mining Ltd.), in Zürich, CHE-274.735.408, Schanzeneggstrasse 1, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.02.2023. 10.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt, Beratungen in strategische, technische und konzeptionelle Hinsicht anzubieten, und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Ingenieurswesen. Dies beinhaltet insbesondere die Planungen, Berechnungen, Forschungen und Entwicklungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 23.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ma-Chan, Su Chin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1844115, Registre du commerce Zoug, (170)
Swiss Financing Partner AG, in Zug, CHE-136.805.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2014, Publ. 1495661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ma-Chan, Su Chin, von Zürich, in Zürich, Direktorin, mit Einzelunterschrift.