Victoria Lovell
domicilié à Saanen, de Saanen Mandats actifs: Lovell International Camps AG Connecté à: Bryce Lovell Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Victoria Lovell" à jour.Vous suivez maintenant "Victoria Lovell".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Victoria Lovell" à jour.Vous suivez maintenant "Victoria Lovell".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Victoria Lovell
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Victoria Lovell
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Personnes privées avec le nom Victoria Lovell
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Victoria Lovell
Numéro de publication: HR02-1005888437, Registre du commerce Berne, (36)
Lovell International Camps AG, in Saanen, CHE-410.626.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2011, S.0, Publ. 6241884).
Domizil neu:
c/o Bryce Lovell, Rübeldorfstrasse 56, 3792 Saanen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lovell, William, kanadischer Staatsangehöriger, in Saanen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lovell, Sandra, kanadische Staatsangehörige, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lovell, Bryce, von Saanen, in Saanen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lovell, Victoria, von Saanen, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6323162, Registre du commerce Berne, (36)
John F. Kennedy International School AG, in Saanen, CH-036.3.046.798-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, S. 0, Publ. 6064948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lovell, William, kanadischer Staatsangehöriger, in Saanen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lovell, Sandra, kanadische Staatsangehörige, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lovell, Bryce, von Saanen, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lovell, Victoria, von Saanen, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lovell, Cathy, kanadische Staatsangehörige, in Saanen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maccaud, Mary, von Echallens, in Crans-près-Céligny, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Haramis, Jean, von Lausanne, in Monte Carlo (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gareth, Hugh Davies, britischer Staatsangehöriger, in Saanen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6056256, Registre du commerce Berne, (36)
John F. Kennedy International Camps AG (John F. Kennedy International Camps Ltd), in Saanen, CH-036.3.050.041-1, c/o William Lovell, Rübeldorfstrasse 56, 3792 Saanen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2011, 23.02.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vorbereitung und die Durchführung von Freizeitaktivitäten für sowie die Ausbildung im Freizeitbereich von einheimischen und ausländischen Kindern und Jugendlichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder weiter veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der John F. Kennedy International School AG (CH-036.3.046.798-1) in Saanen, nämlich den Geschäftsbereich Camps, mittels Vermögensübertragung, mit einer Gegenleistung von CHF 1.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lovell, William, kanadischer Staatsangehöriger, in Saanen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lovell, Sandra, kanadische Staatsangehörige, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lovell, Bryce, von Saanen, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lovell, Victoria, von Saanen, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.