Adrian Friedrich Leuenberger
domicilié à Erlenbach, de Melchnau Mandats actifs: Green Sands (Schweiz) GmbH, ImmSell AG et plus Connecté à: Thomas Ladner, Walter Georg Knabenhans, Ernst A. Bütler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Adrian Friedrich Leuenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Adrian Friedrich Leuenberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Adrian Friedrich Leuenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Adrian Friedrich Leuenberger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Adrian Friedrich Leuenberger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Adrian Friedrich Leuenberger
Services pour les banques et instituts de crédit
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Services pour les banques et instituts de crédit
Achat & vente de biens immobiliers propres
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Adrian Friedrich Leuenberger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Adrian Friedrich Leuenberger
Numéro de publication: HR02-1005551924, Registre du commerce Zurich, (20)
Green Sands (Schweiz) GmbH, in Zürich, CHE-275.316.592, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suzuki Haltinner, Katsura, von Wädenswil, in Wädenswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Adrian, von Melchnau, in Erlenbach (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bütler, Ernst, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Knabenhans, Walter Georg, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ladner, Dr. Thomas, von Rüschlikon, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005380658, Registre du commerce Zurich, (20)
Green Sands (Schweiz) GmbH, in Zürich, CHE-275.316.592, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261153).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Adrian, von Melchnau, in Erlenbach (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bütler, Ernst, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Knabenhans, Walter Georg, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ladner, Dr. Thomas, von Rüschlikon, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Suzuki Haltinner, Katsura, von Wädenswil, in Wädenswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005357650, Registre du commerce Zoug, (170)
IMA Capital GmbH, in Zug, CHE-173.720.958, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758298).
Firma neu:
IMA Capital GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Adrian, von Melchnau, in Erlenbach (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].