Max Lerch
domicilié à Scuol, de Wynigen Mandats actifs: Schlaf-Gesund-Konzept GmbH in Liquidation Connecté à: Alice Lerch Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Max Lerch" à jour.Vous suivez maintenant "Max Lerch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Max Lerch" à jour.Vous suivez maintenant "Max Lerch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Max Lerch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Max Lerch
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Max Lerch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Max Lerch
Numéro de publication: HR02-1005899484, Registre du commerce Zurich, (20)
Intercontrol AG, in Zürich, CHE-107.824.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2023, Publ. 1005785371).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005146448, Registre du commerce Soleure, (241)
Vereinigte Pignons Fabriken AG, in Grenchen, CHE-102.174.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2016, Publ. 2916739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Max, von Rüegsau, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerch, Urs, von Rüegsau, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Christoph, von Rüegsau, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lerch, Jürg, von Rüegsau, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004946651, Registre du commerce Soleure, (241)
Schlaf-Gesund-Konzept GmbH, in Solothurn, CHE-444.758.481, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559901).
Firma neu:
Schlaf-Gesund-Konzept GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsdomizil: bei Max Lerch, Sainas 152 A, 7551 Ftan. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.07.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Max, von Wynigen, in Scuol, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Derendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lerch, Alice, von Wynigen, in Scuol, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Derendingen].