Anna Katharina Läderach-Schneider
domicilié à Zürich, de Wichtrach, Konolfingen et Bern Mandats actifs: Benoit Consulting AG, Meister Executive Search AG et plus Connecté à: Andreas Kamil Benoit, Laura Carmela De Paolis, Giorgio Albisetti et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anna Katharina Läderach-Schneider" à jour.Vous suivez maintenant "Anna Katharina Läderach-Schneider".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anna Katharina Läderach-Schneider" à jour.Vous suivez maintenant "Anna Katharina Läderach-Schneider".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anna Katharina Läderach-Schneider
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anna Katharina Läderach-Schneider
Autre services dans l'éducation
Placement de main d'œuvre
Autre services dans l'éducation
Placement de main d'œuvre
Personnes privées avec le nom Anna Katharina Läderach-Schneider
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anna Katharina Läderach-Schneider
Numéro de publication: 2918802, Registre du commerce Berne, (36)
INGENA BERN - VEREIN zur Förderung der HTA-BE, Hochschule für Technik und Architektur Bern, Teil der Berner Fachhochschule, in Bern, CH-035.6.017.909-6, Förderung der HTA-BE, Hochschule für Technik und Architektur Bern, Teil der Berner Fachhochschule und deren Studierenden usw., Verein (SHAB Nr. 224 vom 17.11.1999, S. 7796).
Statutenänderung:
16.03.2005.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Gesellschaft für Technische Ausbildung Bern, in Bern (CH-035.6.017.016-6), gemäss Fusionsvertrag vom 20./24.1.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 209'672.47 und Fremdkapital von CHF 95'926.80 gehen auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Name neu:
INGENA BERN - Verein.
Zweck neu:
Förderung einer bedürfnisgerechten, wirtschaftsnahen und zukunftsgerichteten Aus- und Weiterbildung an der Berner Fachhochschule mit Schwergewicht auf der berufsbegleitenden Ausbildung in Technik, Informatik und Architektur;
Networking unter Ehemaligen, Studierenden, Dozierenden und Sympathisanten der Berner Fachhochschule;
aktive Mitwirkung bei der Gestaltung der notwendigen Rahmenbedingungen auch auf der politischen Ebene;
Sicherstellung der offenen und zielgerichteten Kommunikation der geminsamen Interessen;
Unterstützung von Stiftungen mit gleichgerichteten Zielsetzungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysi, Rudolf Heinz Dr., von Aarau und Möriken-Wildegg, in Spiegel bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läderach-Schneider, Anna-Katharina, von Niederwichtrach, in Boll, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlemann, Heinrich, von Bönigen, in Wabern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Ernst, von Rohrbachgraben, in Toffen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neuenschwander, Heinz, von Signau, in Rüfenacht BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Ursula, von Guggisberg, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Haas, Adrian, von Rumisberg, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Cuno, von Trub, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Dach, Alfred, von Lyss, in Toffen, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Emch, Ueli, von Lüterswil-Gächliwil, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst-Perrone, Cristina, von Seedorf BE, in Wohlen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flükiger, Charles, von Lauperswil, in Spiegel bei Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Berne, (36)
INGENA BERN, Verein zur Förderung der Ingenieurschule Bern ISBE, Teil der Berner Fachhochschule, in Bern, c/o Ingenieurschule Bern HTL, Morgartenstrasse 2 C, 3014 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
21.1.1997.
Zweck:
Förderung der Ingenieurschule Bern ISBE, Teil der Berner Fachhochschule und deren Studierenden. Nach der Gründung der Stiftung "INGENA BERN" unterstützt der Verein die Stiftung in deren Zielsetzungen sowie bei der Umsetzung ihrer Öffentlichkeitsarbeit und bei der Äufnung des Stiftungsvermögens.
Haftung/Nachschusspflicht:
Für die Mitglieder besteht keine persönliche Haftung oder Nachschusspflicht.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Mittel aus durchgeführten Veranstaltungen, private und öffentliche Beiträge und freiwillige Zuwendungen jeder Art.
Organisation:
Vereinsversammlung, Vorstand und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Gysi, Rudolf Heinz Dr., von Aarau und Möriken-Wildegg, in Spiegel bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läderach-Schneider, Anna-Katharina, von Niederwichtrach, in Boll, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Dach, Alfred, von Lyss, in Toffen, Mitglied, Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlemann, Heinrich, von Bönigen, in Wabern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Ernst, von Rohrbachgraben, in Toffen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neuenschwander, Heinz, von Signau, in Rüfenacht BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schütz, Daniel, von Sumiswald, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steck, Jürg, von Walkringen, in Kirchberg BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.