Edi Kurmann
domicilié à Weggis, de Alberswil et Willisau Mandats actifs: Kurhaus Seeblick AG Connecté à: André Alexander Ljutow, Raphaël Haas, Ruth Scharegg et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Edi Kurmann" à jour.Vous suivez maintenant "Edi Kurmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Edi Kurmann" à jour.Vous suivez maintenant "Edi Kurmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Edi Kurmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Edi Kurmann
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Personnes privées avec le nom Edi Kurmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Edi Kurmann
Numéro de publication: HR02-1005152357, Registre du commerce Lucerne, (100)
Burgrain Wasser AG, in Willisau, CHE-107.906.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2018, Publ. 3988685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Wendelin, von Willisau, in Willisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Edith, von Willisau, in Gettnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bammert, Daniel Hans, von Willisau und Hergiswil bei Willisau, in Willisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Pius, von Hergiswil bei Willisau und Willisau, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005081946, Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft Mehrzweckanlage MZA Gettnau, in Gettnau, CHE-100.802.402, Genossenschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, S.0, Publ. 2493249).
Sitz neu:
Willisau. [Gemeindefusion per 01.01.2021 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Norbert, von Willisau, in Willisau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin [bisher: von Gettnau, in Gettnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin];
Iff, Daniel, von Auswil, in Willisau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin [bisher: in Gettnau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin];
Kurmann, Edith, von Willisau, Ettiswil und Ruswil, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Willisau und Ettiswil, in Gettnau, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bieri, Fredy, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Gettnau, in Gettnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rinderknecht, Remo, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Gettnau, in Gettnau, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grob, Anton, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Gettnau, in Gettnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3988685, Registre du commerce Lucerne, (100)
Festhallen AG, in Willisau, CHE-107.906.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, Publ. 6370228).
Statutenänderung:
04.01.2018.
Firma neu:
Burgrain Wasser AG.
Domizil neu:
Zehntenplatz 1, 6130 Willisau.
Zweck neu:
Planung, Bau und Betrieb von Grundwasserpumpstationen;
Kauf und Verkauf von Wasser;
Erstellung und Unterhalt von Wasserleitungsnetzen;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligung an Unternehmen ähnlicher Art.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Wendelin, von Willisau, in Willisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Häfliger, Josef, von Alberswil, in Alberswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Beat, von Menznau, in Menznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boog, Urs, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Edith, von Willisau, in Gettnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneubühler, Peter, von Nebikon und Willisau, in Willisau, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.