Leon Krug
domicilié à Zürich, de Urdorf Mandats actifs: ArcadeX Group GmbH, minced.ai GmbH et plus Connecté à: Constantino Amoros, Ramon Olivier Stoffel, Constantino Amoros et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Leon Krug" à jour.Vous suivez maintenant "Leon Krug".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Leon Krug" à jour.Vous suivez maintenant "Leon Krug".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Leon Krug
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Leon Krug
Exploitation des sociétés de participation
Service concernant conseil aux entreprises
Fourniture de services informatiques
Exploitation des sociétés de participation
Service concernant conseil aux entreprises
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Leon Krug
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Leon Krug
Numéro de publication: HR02-1006122507, Registre du commerce Zoug, (170)
minced.ai GmbH, in Baar, CHE-325.916.626, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769188).
Statutenänderung:
15.07.2024.
Firma neu:
Purpur Lab GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grienbachstrasse 17, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krug, Leon, von Urdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Purpur Ventures AG (CHE-448.934.015), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Matzinger, Jaron, von Rafz, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Ramon Olivier, von Raron, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 92 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Matzinger, Patrick Oliver, von Rafz, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amoros, Constantin, von Gossau (SG), in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1006071328, Registre du commerce Zoug, (170)
ArcadeX Group GmbH, in Baar, CHE-200.081.169, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2024, Publ. 1005988920).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krug, Leon Frederik, von Urdorf, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005769188, Registre du commerce Zoug, (170)
minced.ai GmbH, in Baar, CHE-325.916.626, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2022, Publ. 1005589204).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoffel, Ramon, von Raron, in Baar, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 92 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Amoros, Constantin, von Gossau (SG), in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krug, Leon, von Urdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00].