Manfred Johannes Günter Kriebus
domicilié à Zürich, de Allemagne Mandats actifs: VOSM Beratung & Engineering AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Manfred Johannes Günter Kriebus" à jour.Vous suivez maintenant "Manfred Johannes Günter Kriebus".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Manfred Johannes Günter Kriebus" à jour.Vous suivez maintenant "Manfred Johannes Günter Kriebus".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Manfred Johannes Günter Kriebus
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Manfred Johannes Günter Kriebus
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Manfred Johannes Günter Kriebus
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Manfred Johannes Günter Kriebus
Numéro de publication: 2083177, Registre du commerce Zurich, (20)
VOSM Beratung & Engineering AG, in Zürich, CHE-113.237.032, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013, Publ. 1115469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kriebus, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kriebus, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1115469, Registre du commerce Zurich, (20)
VOSM Beratung & Engineering AG, in Zürich, CH-130.3.011.779-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2010, S. 25, Publ. 5850174).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kriebus, Manfred Johannes Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kriebus, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5850174, Registre du commerce Zurich, (20)
VOSM Beratung & Engineering AG, bisher in Einsiedeln, CH-130.3.011.779-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 24, Publ. 5074480).
Statutenänderung:
30.09.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Schumacherweg 43, 8046 Zürich.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, Beratung und Engineeringleistungen im Bereich Handel, Verwertung, Vernichtung und Recyclierung von Abfallstoffen jeglicher Art aus dem In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Transportleistungen jeglicher Art erbringen. Sie kann auch selber Handelsgeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, sich im In- und Ausland an Unternehmungen aller Art zu beteiligen, Interessengemeinschaften einzugehen und Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften zu errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch schriftlich mit Brief, Fax oder E-Mail erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.5.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brauchli, Rudolf, von Weinfelden, in Tuggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kriebus, Manfred Johannes Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.