Hans-Peter Kilchenmann
domicilié à Zollikofen, de Ersigen Mandats actifs: Kiener + Wittlin AG Connecté à: Belis Ademi, Nikola Ivetic, Fiore Vitiello et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Peter Kilchenmann" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Peter Kilchenmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Peter Kilchenmann" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Peter Kilchenmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans-Peter Kilchenmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans-Peter Kilchenmann
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Hans-Peter Kilchenmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans-Peter Kilchenmann
Numéro de publication: 1619373, Registre du commerce Berne, (36)
Energieverbund Siloah AG, in Muri bei Bern, CHE-103.708.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6987494).
Statutenänderung:
16.05.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit eingeschriebenem Brief oder gegen schriftliche Empfangsbestätigung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Peter, von Schangnau, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilchenmann, Hans-Peter, von Utzenstorf, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imbaumgarten, Peter, von Innertkirchen, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Urs Walter, von Erlinsbach SO, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galfo, Orazio Federico, von Wohlen bei Bern, in Gümligen (Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, André, von Fraubrunnen, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller Frei, Lisa, von Niederglatt, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaisli, Martin, von Aarwangen, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Adrian, von Röthenbach im Emmental und Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpf & Stauffer Treuhand AG (CHE-107.881.070), in Interlaken, Revisionsstelle [bisher: Kämpf & Stauffer Treuhand AG].
Numéro de publication: 6076876, Registre du commerce Berne, (36)
Kiener + Wittlin AG, in Münchenbuchsee, CH-053.3.000.839-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2010, S. 4, Publ. 5766850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klopfenstein, Marc, von Adelboden, in Zuzwil BE, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Michael, von Rüderswil, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Anderegg, Sascha Manuel, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cardenas, Kurt, von Bolligen, in Krauchthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fiechter, Beat, von Huttwil, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kilchenmann, Hans-Peter, von Ersigen, in Zollikofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schaffhauser, Michael, von Hohenrain, in Pfeffingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4342160, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Aarhus, in Muri bei Bern, CH-035.7.003.431-7, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2008, S. 4, Publ. 4304788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Urs, von Trub, in Vinelz, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Bruno, von Köniz, in Münsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kilchenmann, Hans-Peter, von Utzenstorf, in Ostermundigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bettler Suter, Verena, von Boltigen und Grindelwald, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbacher, Hans, von Trachselwald, in Gümligen (Muri bei Bern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Liechti, Franz, von Signau, in Konolfingen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fricker, Christoph, von Hunzenschwil und Aarau, in Bern, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst, Marie-Louise, von Zürich, in Boll (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Fritz, von Biglen, in Trimstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.