Arberore Kelmendi
domicilié à Zürich, de Bern Mandats actifs: IPConcept (Schweiz) AG Connecté à: Silvia Mayers, Daniel Christoph Lipp, Bärbel Simmonds-Blum et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Arberore Kelmendi" à jour.Vous suivez maintenant "Arberore Kelmendi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Arberore Kelmendi" à jour.Vous suivez maintenant "Arberore Kelmendi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Arberore Kelmendi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Arberore Kelmendi
Gestion de fonds
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Arberore Kelmendi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Arberore Kelmendi
Numéro de publication: 3604221, Registre du commerce Zurich, (20)
IPConcept (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-114.268.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, Publ. 3384363).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kelmendi, Arberore, von Bern, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 1878397, Registre du commerce Zurich, (20)
IPConcept (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-114.268.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, Publ. 1539257).
Statutenänderung:
13.11.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marx, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Schuttrange (LU), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüest, Patrick, von Luthern und Dagmersellen, in Risch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsleiter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuleger-Maier, Anita, deutsche Staatsangehörige, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kelmendi, Arberore, von Bern, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bern].
Numéro de publication: 6677608, Registre du commerce Zurich, (20)
IPConcept (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.032.310-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2011, S. 0, Publ. 6096730).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kelmendi, Arberore, von Bern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Parlov, Kresimir, von Horgen, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.